序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港瑞龙集团有限公司 | 100% | 2150.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭巍
|
|
2 |
李琪
|
|
3 |
张赛红
|
|
4 |
冯艳秋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 法定代表人变更 |
黄鹏
|
郭巍
|
2 | 2020-07-13 | 董事备案 |
姓名:黄鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:张赛红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:冯艳秋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:张赛红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:冯艳秋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:郭巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:郭巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
3 | 2016-08-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
13
|
30
|
4 | 2014-12-24 | 经营范围变更 |
生产醋酸钠、巴豆醛,山梨酸、山梨酸钾。(《安全生产许可证》有效期限至2014年08月25日,《全国工业产品生产许可证》有效期限至2016年08月20日)
|
生产山梨酸、山梨酸钾、醋酸钠(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
5 | 2012-07-19 | 经营范围变更 |
生产醋酸钠、巴豆醛。(《安全生产许可证》有效期至2014年8月25日止)
|
生产醋酸钠、巴豆醛,山梨酸、山梨酸钾。(《安全生产许可证》有效期限至2014年08月25日,《全国工业产品生产许可证》有效期限至2016年08月20日)
|
6 | 2011-10-13 | 经营范围变更 |
生产山梨酸、山梨酸钾、醋酸钠。(《全国工业产品生产许可证》有效期至2011年8月20日)
|
生产醋酸钠、巴豆醛。(《安全生产许可证》有效期至2014年8月25日止)
|
7 | 2011-06-23 | 经营范围变更 |
生产山梨酸、山梨酸钾、醋酸钠,玉米收购(仅限于本企业生产自用)。(《全国工业产品生产许可证》有效期至2011年8月20日)
|
生产山梨酸、山梨酸钾、醋酸钠。(《全国工业产品生产许可证》有效期至2011年8月20日)
|
8 | 2010-10-20 | 法定代表人变更 |
田钧安
|
黄鹏
|
9 | 2010-10-20 | 经营范围变更 |
生产山梨酸、山梨酸钾、巴豆醛、醋酸钠,玉米收购(仅限于本企业生产自用)。(《全国工业产品生产许可证》有效期至2011年8月20日《卫生许可证》有效期至2009年6月5日《安全生产许可证》有效期至2009年8月13日)
|
生产山梨酸、山梨酸钾、醋酸钠,玉米收购(仅限于本企业生产自用)。(《全国工业产品生产许可证》有效期至2011年8月20日)
|
10 | 2010-10-20 | 董事备案 |
陈立民,董事 [退出]黄家林,董事 [退出]蒋至刚,董事 [退出]金杰,董事 [退出]郎国民,监事 [退出]田钧安,董事长 [退出]
|
冯艳秋,监事 [新增]黄鹏,董事长 [新增]李琪,董事 [新增]张赛红,董事 [新增]
|