序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 企业类型变更 |
2130
|
2151
|
2 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
李长江
|
姚秀梅
|
3 | 2018-03-12 |
2018-01-01 00:00:00.0
|
|
|
4 | 2015-12-30 | 法定代表人变更 |
王杨
|
李长江
|
5 | 2015-11-13 | 法定代表人变更 |
杨皓章
|
王杨
|
6 | 2014-05-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-05-01
|
2018-01-01
|