序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树森 | 50% | 5.0万 |
2 | 孙国强 | 50% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙国强
|
|
2 |
鞠铁峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-03-22 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:鞠铁峰出资额:5万元;, [退出]股东名称:孙国强出资额:5万元;
|
股东名称:李树森出资额:5万元;, [新增]股东名称:孙国强出资额:5万元;
|
2 | 2009-06-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-05-31
|
2019-05-31
|
3 | 2009-06-01 |
*****49
|
******
|