序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 纪文革 | 35% | 14万人民币 |
2 | 刘艳霞 | 32.5% | 13万人民币 |
3 | 董福义 | 32.5% | 13万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纪文革
|
|
2 |
刘艳霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
吉林市众工达瑞机械制造有限公司江南分公司
|
纪文革 | 2008-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-21 | 章程备案 |
|
0
|
2 | 2019-11-21 | 经营场所变更 |
|
吉林市丰满区江南乡裕民村一队
|
3 | 2019-11-21 | 住所变更 |
|
吉林市丰满区江南乡裕民村一队
|
4 | 2019-11-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
长期
|
5 | 2014-05-08 | 投资人(股权)变更 |
|
股东名称:董福义;,股东名称:纪文革;,股东名称:刘艳霞; [新增]
|
6 | 2014-05-08 | 董事备案 |
|
纪文革,执行董事,总经理刘艳霞,监事 [新增]
|
7 | 2014-04-28 | 投资人(股权)变更 |
|
股东名称:卢超;,股东名称:董福义;,股东名称:纪文革;
|
8 | 2014-04-28 | 董事备案 |
|
纪文革,执行董事,总经理卢超,监事
|
9 | 2014-04-28 | 法定代表人变更 |
|
纪文革
|
10 | 2014-04-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2019-08-15
|