序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李莹 | 80% | 40.0万 |
2 | 李哲 | 20% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李莹
|
|
2 |
李哲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-12-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-10-29
|
|
2 | 2012-05-02 | 经营范围变更 |
酱油加工、销售
|
|
3 | 2007-10-22 | 董事备案 |
李莹,执行董事,总经理李莹,董事长李哲,监事
|
|
4 | 2006-11-24 | 董事备案 |
李莹,执行董事,总经理李哲,监事
|
|
5 | 2006-11-24 | 其他事项备案 |
2006-09-26
|
|