序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱长秀 | 50% | 25万人民币 |
2 | 韩兆龙 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩兆龙
|
|
2 |
朱长秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鲁金魁; [退出]郑富宇; [退出]
|
朱长秀:50%; [新增]韩兆龙:50%; [新增]
|
2 | 2021-12-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑富宇
|
韩兆龙
|
3 | 2021-12-30 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁金魁 [退出]郑富宇 [退出]
|
朱长秀 [新增]韩兆龙 [新增]
|
5 | 2019-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
鲁金魁
|
郑富宇
|
6 | 2019-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
鲁金魁郑富宇
|
鲁金魁郑富宇
|
7 | 2019-01-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
克东县宝泉镇振兴街粮库西侧
|
黑龙江省齐齐哈尔市克东县润津乡和平村
|
8 | 2018-01-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郑富宇
|
鲁金魁
|
9 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郑富宇鲁金魁
|
鲁金魁郑富宇
|
10 | 2015-02-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
鲁金魁:*%;郑富宇:*%;
|
郑富宇;鲁金魁;
|