序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黑龙江那氏矿业投资有限责任公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋卫
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鸡东县金场沟矿业开****有限责任公司四山钼矿
|
那文志 | 2007-01-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-17 | 其他事项备案 |
*
|
*
|
2 | 2018-12-17 | 其他事项备案变更 |
5759960
|
*****
|
3 | 2018-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
杨明德 [退出]杨明德 [退出]
|
宋卫 [新增]宋卫 [新增]
|
4 | 2018-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨明德
|
宋卫
|
5 | 2018-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
无
|
杨明德 [新增]杨明德 [新增]
|
6 | 2018-11-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
孙佰麟
|
杨明德
|
7 | 2014-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张胜芝 [退出]那文志 [退出]那鹏程 [退出]
|
无
|
8 | 2014-12-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
那文志
|
孙佰麟
|