序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吾尚国际(香港)有限公司 | 100% | 800万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Ka Ni
|
董事 |
2 |
于军
|
董事 |
3 |
倪永康
|
董事长兼总经理 |
4 |
胥忠庆
|
董事 |
5 |
陈芳
|
监事 |
6 |
陈金寿
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈金寿; 姓名: 倪永康*; 姓名: 胥忠庆; 姓名: 于军;姓名: Kan Ni; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 皇甫创新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 陈金寿; 姓名: 倪永康*; 姓名: 胥忠庆; 姓名: 于军; 姓名: 陈芳;姓名: Kan Ni; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2018-08-13 | 经营范围变更 |
生物技术研****;生产:食品、食品用塑料包装制品;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生物技术研****;生产:食品、食品用塑料包装制品;食品销售;服务:企业营销策划,市场营销策划,经济信息咨询(除证券、期货),设计、制作、****布、代理国内广告(除网络广告),仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品),自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-07-20 | 经营范围变更 |
生物技术研****;生产:含乳饮料、风味饮料;销售本公司生产的产品。
|
生物技术研****;生产:食品、食品用塑料包装制品;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-01-05 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 陈金寿; 职位: 监事 姓名: 倪永康*; 职位: 董事 姓名: 胥忠庆; 职位: 董事 姓名: 于军;姓名: Kan Ni; 证件号码: *********; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 皇甫创新; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 监事 姓名: 陈金寿; 职位: 董事 姓名: 倪永康*; 职位: 董事 姓名: 胥忠庆; 职位: 董事 姓名: 于军;姓名: Kan Ni; 证件号码: *********; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 皇甫创新; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
5 | 2015-12-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330100400013477 组织机构代码证:793688342
|
统一社会信用代码:91330100793688342G
|
6 | 2015-12-21 | 住所变更 |
住所: 桐庐县凤川镇凤川大道*号; 法定代表人(负责人): 陈金寿; 注册资本: ***万美元; 经营范围: 生物技术研****;生产:饮料(AD钙奶饮料、****酵型乳酸菌奶饮料、果味饮料、灭菌调味牛乳);销售本公司生产的产品。; 股东: 吾尚国际(香港)有限公司, ***万; 组织机构: Kan Ni 职务: 董事; 陈金寿 职务: 董事长; 皇甫创新 职务: 董事; 倪永康 职务: 董事兼总经理; 于军 职务: 监事; 胥忠庆 职务: 董事; 电话:;
|
住所: 杭州市桐庐县桐庐经济开****区凤川大道***号; 法定代表人(负责人): 倪永康; 注册资本: ***万美元; 经营范围: 生物技术研****;生产:含乳饮料、风味饮料;销售本公司生产的产品。; 股东: 吾尚国际(香港)有限公司, ***万; 组织机构: Kan Ni 职务: 董事; 陈金寿 职务: 董事; 皇甫创新 职务: 董事; 倪永康 职务: 董事长兼总经理; 于军 职务: 监事; 胥忠庆 职务: 董事; 电话:;
|
7 | 2015-05-12 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: **万美元; 股东: 吾尚国际(香港)有限公司, **万; 组织机构: 陈金寿 职务: 董事长; 龚芳敏 职务: 董事; 皇甫创新 职务: 董事; 倪永康 职务: 董事兼总经理; 于军 职务: 监事; 胥忠庆 职务: 董事;
|
注册资本: ***万美元; 股东: 吾尚国际(香港)有限公司, ***万; 组织机构: Kan Ni 职务: 董事; 陈金寿 职务: 董事长; 皇甫创新 职务: 董事; 倪永康 职务: 董事兼总经理; 于军 职务: 监事; 胥忠庆 职务: 董事;
|
8 | 2013-11-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
企业名称: 杭州维力佳元升食品有限公司; 经营范围: 生产:饮料(AD钙奶饮料、****酵型乳酸菌奶饮料、果味饮料、灭菌调味牛乳)(有效期至2015年3月7日);销售本公司生产的产品。;
|
企业名称: 杭州吾尚生物科技有限公司; 经营范围: 生物技术研****;生产:饮料(AD钙奶饮料、****酵型乳酸菌奶饮料、果味饮料、灭菌调味牛乳);销售本公司生产的产品。;
|
9 | 2013-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
组织机构: 陈金寿 职务: 董事; 倪永康 职务: 董事兼总经理; 胥忠庆 职务: 董事; 于军 职务: 监事;法定代表人(负责人): 皇甫创新; 龚芳敏 职务: 董事; 皇甫创新 职务: 董事长;
|
法定代表人(负责人): 陈金寿; 组织机构: 陈金寿 职务: 董事长; 倪永康 职务: 董事兼总经理; 胥忠庆 职务: 董事; 于军 职务: 监事; 龚芳敏 职务: 董事; 皇甫创新 职务: 董事;
|
10 | 2013-04-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人): 张铭钦; 企业类型: 有限责任公司(外国法人独资); 经营范围: 生产:饮料(AD钙奶饮料、****酵型乳酸菌奶饮料、果味饮料、灭菌调味牛乳)(有效期至2013年3月29日);销售本公司生产的产品。; 股东: PAVILION 101 WORLDWIDE INC, 50万; 组织机构: LEON CHEE MING 职务: 董事; 陈义平 职务: 董事兼总经理; 毛永晖 职务: 监事; 张铭钦 职务: 董事长;
|
组织机构: 陈金寿 职务: 董事; 倪永康 职务: 董事兼总经理; 胥忠庆 职务: 董事; 于军 职务: 监事;法定代表人(负责人): 皇甫创新; 企业类型: 有限责任公司(台港澳法人独资); 经营范围: 生产:饮料(AD钙奶饮料、****酵型乳酸菌奶饮料、果味饮料、灭菌调味牛乳)(有效期至2015年3月7日);销售本公司生产的产品。; 股东: 吾尚国际(香港)有限公司, 50万; 龚芳敏 职务: 董事; 皇甫创新 职务: 董事长;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |