序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨静 | 10% | 100万(元) |
2 | 陈建明 | 20% | 200万(元) |
3 | 黄兆华 | 70% | 700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑冬梅
|
监事 |
2 |
陈建明
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州美其服商贸有限公司丽水路分公司
|
陈杰 | 2017-06-14 |
2 |
杭州美其服商贸有限公司宁波市鄞州印象城分公司
|
周辉 | 2016-03-03 |
3 |
杭州美其服商贸有限公司富春路分公司
|
董洁 | 2016-05-05 |
4 |
杭州美其服商贸有限公司延安路分公司
|
董洁 | 2016-07-15 |
5 |
杭州美其服商贸有限公司延安路第三分公司
|
董洁 | 2018-01-12 |
6 |
杭州美其服商贸有限公司延安路第二分公司
|
董洁 | 2017-04-28 |
7 |
杭州美其服商贸有限公司江锦路分公司
|
董洁 | 2016-06-14 |
8 |
杭州美其服商贸有限公司滨江分店
|
周辉 | 2015-12-18 |
9 |
杭州美其服商贸有限公司长浜路分公司
|
董洁 | 2017-11-03 |
10 |
杭州美其服商贸有限公司长浜路第二分公司
|
董洁 | 2017-11-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 黄兆华、陈建明、杨静; 清算组负责人: 陈建明; 地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路****号兴祺大厦*幢****室; 联系方式: ***********
|
2 | 2018-08-15 | 住所变更 |
杭州市滨江区西兴街道通和路**号***室
|
浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路****号兴祺大厦*幢****室
|
3 | 2016-08-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330105000257988 组织机构代码证:599580899
|
统一社会信用代码:91330108599580899D
|
4 | 2015-06-17 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ***万人民币元; 股东: 杨静, **万; 陈建明, **万; 黄兆华, ***万;
|
注册资本: ****万人民币元; 股东: 杨静, ***万; 陈建明, ***万; 黄兆华, ***万;
|
5 | 2015-05-12 | 住所变更 |
住所: 拱墅区大关苑路**号*层***室; 电话:;
|
住所: 杭州市滨江区西兴街道通和路**号***室; 电话:;
|
6 | 2013-05-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈建明, **万;组织机构:陈建明 职务: 经理; 郑冬梅 职务: 监事;法定代表人(负责人): 王萍;股东:杨静, **万; 王萍, ***万; 王萍 职务: 执行董事;
|
法定代表人(负责人): 陈建明; 陈建明, **万; 组织机构:陈建明 职务: 执行董事兼总经理; 郑冬梅 职务: 监事; 股东:杨静, **万; 黄兆华, ***万;
|
7 | 2013-01-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈建明, **万;组织机构:陈建明 职务: 监事;法定代表人(负责人): 黄兆华;股东:杨静, **万; 黄兆华, ***万; 黄兆华 职务: 执行董事兼总经理;
|
陈建明, **万; 组织机构:陈建明 职务: 经理; 郑冬梅 职务: 监事;法定代表人(负责人): 王萍; 股东:杨静, **万; 王萍, ***万; 王萍 职务: 执行董事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |