序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海申能能创能源****展有限公司 | 68.2567% | 25,500万(元) |
2 | 宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙) | 8.137269% | 3,040万(元) |
3 | 浙江众合科技股份有限公司 | 8.0302% | 3,000万(元) |
4 | 申能(集团)有限公司 | 15.575831% | 5,819.0万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何昊
|
董事 |
2 |
叶褚华
|
董事长 |
3 |
吴磊
|
董事 |
4 |
周怡
|
监事会主席 |
5 |
唐新亮
|
董事 |
6 |
孙珏
|
董事 |
7 |
方艳
|
董事 |
8 |
朱杰
|
监事 |
9 |
楼洪海
|
经理,董事 |
10 |
沈方曦
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
申能环境科技有限公司上海分公司
|
孙珏 | 2020-12-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 章程备案 |
-
|
详见新章程
|
2 | 2020-11-26 | 名称变更 |
浙江众合达康环境有限公司
|
申能环境科技有限公司
|
3 | 2020-11-26 | 行业代码变更 |
4620:污水处理及其再生利用
|
7461:环境保护监测
|
4 | 2020-10-22 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
-
|
5 | 2020-10-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海申能能创能源****展有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 浙江众合科技股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 上海申能能创能源****展有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 浙江众合科技股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 申能(集团)有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
6 | 2020-10-20 | 住所变更 |
浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路***号***室
|
浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城*幢***室
|
7 | 2020-10-20 | 管辖单位变更 |
余杭局
|
未来科技城所
|
8 | 2020-09-28 | 章程备案 |
-
|
-
|
9 | 2020-09-28 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江众合科技股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 上海申能能创能源****展有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 上海申能能创能源****展有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 浙江众合科技股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
10 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶褚华; 姓名: 楼洪海*; 姓名: 楼洪海*;姓名: 何昊; 姓名: 唐新亮; 姓名: 朱杰; 姓名: 沈方曦; 姓名: 周怡; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 戴文华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 邱奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶褚华; 姓名: 楼洪海*; 姓名: 楼洪海*; 姓名: 方艳; 姓名: 孙珏; 姓名: 吴磊;姓名: 何昊; 姓名: 唐新亮; 姓名: 朱杰; 姓名: 沈方曦; 姓名: 周怡; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |