序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 70% | 700万(元) |
2 | 浙江阶梯山教育科技有限公司 | 25% | 250万(元) |
3 | 黄文仙 | 5% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯雪峰
|
董事 |
2 |
吴山
|
总经理 |
3 |
张传贵
|
监事 |
4 |
张冬娥
|
董事 |
5 |
汪忠
|
董事长 |
6 |
陈加加
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江优加少儿文化创意有限公司杭州天目山路分公司
|
吴山 | 2013-07-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 黄文仙、吴山、吴晓波、冯雪峰、浙江少年儿童出版社有限公司、浙江阶梯山教育科技有限公司; 清算组负责人: 吴山; 地址: 浙江省杭州市下城区孝丰路*号*幢***室; 联系方式: ***********
|
2 | 2019-10-31 | 住所变更 |
杭州钱江经济开****区顺达路***号南二楼房间一间
|
浙江省杭州市下城区孝丰路*号*幢***室
|
3 | 2019-09-24 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2019-09-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴山*;企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江阶梯山教育科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江阶梯山教育科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 黄文仙; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
5 | 2018-12-26 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2018-12-26 | 出资方式备案 |
-
|
-
|
7 | 2018-12-26 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 吴山*;企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江番天游文化创意有限公司; 出资额: ***万; 出资额: **万; 百分比: *%
|
百分比: **%姓名: 吴山*;企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江阶梯山教育科技有限公司; 出资额: ***万; 出资额: **万; 百分比: *%
|
8 | 2018-12-26 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资日期: 企业名称: 浙江番天游文化创意有限公司; 出资日期: 姓名: 吴山; 出资日期:
|
企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资日期: 企业名称: 浙江阶梯山教育科技有限公司; 出资日期: 姓名: 吴山; 出资日期:
|
9 | 2018-12-26 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江番天游文化创意有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴山; 出资额: **万; 百分比: *%
|
企业名称: 浙江少年儿童出版社有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江阶梯山教育科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴山; 出资额: **万; 百分比: *%
|
10 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事姓名: 陈加加; 职位: 董事长姓名: 冯雪峰; 职位: 董事姓名: 吴山*;姓名: 傅里甫; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王媜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑敏; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 董事长姓名: 陈加加;姓名: 冯雪峰; 职位: 董事姓名: 汪忠; 职位: 监事姓名: 张冬娥; 职位: 董事姓名: 吴山*; 职位: 总经理姓名: 张传贵; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |