序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州杭阳新能源开****有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘歆怡
|
监事 |
2 |
汪洁
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈建新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 马忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 马忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:夏柳锋;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 汪洁*; 姓名: 汪洁*;姓名: 刘歆怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:章彬悦;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-04-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2022-04-25 | 法定代表人变更 |
马忠
|
汪洁
|
4 | 2022-04-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江正泰新能源开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州杭阳新能源开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
5 | 2022-02-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海龙辉能源开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江正泰新能源开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
6 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陈文明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 沈建新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 马忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 马忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2021-12-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海龙辉能源开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 上海龙辉能源开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
8 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
厉健
|
马忠
|
9 | 2018-12-07 | 经营范围变更 |
太阳能电站的开****建设、经营管理,太阳能组件及电气设备的研****,合同能源管理及咨询。
|
太阳能光伏****电,太阳能电站的开****建设、经营管理,太阳能组件及电气设备的研****,合同能源管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-12-07 | 法定代表人变更 |
潘乾乾
|
厉健
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |