序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安吉文旅投资有限公司 | 100% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱宝君
|
监事 |
2 |
郭盼盼
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 郭盼盼*; 姓名: 郭盼盼*;姓名: 朱宝君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-10-19 | 法定代表人变更 |
叶勤民
|
郭盼盼
|
3 | 2021-10-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安吉文旅产业经营管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 安吉文旅投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
4 | 2020-09-08 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 洪媛锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 洪媛锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2020-06-10 | 章程备案 |
-
|
-
|
8 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 蔡叶茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶勤民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 黄偲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2019-06-03 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
-
|
10 | 2019-02-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴新根; 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 张云美; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 安吉文旅产业经营管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |