序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国家电投集团浙江新能源有限公司 | 56.22% | 8,350万(元) |
2 | 工银金融资产投资有限公司 | 43.78% | 6,502.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴刚
|
董事 |
2 |
宋红军
|
董事 |
3 |
王文清
|
董事长,总经理 |
4 |
许建新
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 法定代表人变更 |
许峰
|
王文清
|
2 | 2022-06-30 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****.******
|
3 | 2022-06-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 许建新;姓名: 许峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:朱桂玲;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴刚; 姓名: 宋红军; 姓名: 王文清*; 姓名: 王文清*; 姓名: 许建新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:朱桂玲;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
5 | 2022-06-30 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2022-06-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 国家电投集团浙江新能源有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 国家电投集团浙江新能源有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 工银金融资产投资有限公司; 出资额: ****.******万; 百分比: **.**%;
|
7 | 2022-06-30 | 出资日期备案 |
企业名称: 国家电投集团浙江新能源有限公司; 出资日期: 2019-12-31;
|
企业名称: 国家电投集团浙江新能源有限公司; 出资日期: 2019-12-31; 企业名称: 工银金融资产投资有限公司; 出资日期: 2022-04-30;
|
8 | 2022-06-30 | 出资比例备案 |
企业名称: 国家电投集团浙江新能源有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 国家电投集团浙江新能源有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 工银金融资产投资有限公司; 出资额: ****.******万; 百分比: **.**%;
|
9 | 2021-02-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 戴苏平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱桂玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 潘礼华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王前; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 许峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 许建新;姓名: 许峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2021-02-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |