序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐见宝 | 51% | 1,530万(元) |
2 | 高毅雄 | 49% | 1,470万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐见宝
|
执行董事 |
2 |
朱利华
|
监事 |
3 |
高毅雄
|
经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州利华水泥电杆有限公司宜春分公司
|
寿松梁 | 2013-11-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 住所变更 |
萧山区经济技术开****区红垦区块红六路以北、垦六路以西
|
浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开****区朝阳一路*号(住所申报)
|
2 | 2020-07-10 | 名称变更 |
杭州利华水泥电杆有限公司
|
浙江利华水泥电杆有限公司
|
3 | 2016-11-09 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ****万; 股东: 高毅雄, ***万; 徐见宝, ***万;
|
注册资本: ****万; 股东: 高毅雄, ****万; 徐见宝, ****万;
|
4 | 2016-03-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000153710 组织机构代码证:694593700
|
统一社会信用代码:91330109694593700T
|
5 | 2016-03-10 | 实收资本变更 |
实收资本: 1000万; 营业期限: 2009-10-28 至 2019-10-27; 组织机构: 高毅雄 职务: 经理; 沈立 职务: 监事; 徐见宝 职务: 执行董事;
|
实收资本: 0万; 营业期限: 2009-10-28 至 9999-9-9; 组织机构: 高毅雄 职务: 经理; 徐见宝 职务: 执行董事; 朱利华 职务: 监事;
|
6 | 2015-02-04 | 法定代表人变更 |
徐见宝, ***万; 高毅雄, ***万; 组织机构: 高毅雄 职务: 经理;法定代表人(负责人): 钱云; 股东: 钱云, ***万; 钱云 职务: 执行董事; 沈立 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 徐见宝; 徐见宝, ***万; 徐见宝 职务: 执行董事; 股东: 高毅雄, ***万; 组织机构: 高毅雄 职务: 经理; 沈立 职务: 监事;
|
7 | 2012-11-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高毅雄, 500万;股东: 钱云, 100万; 沈国良, 400万;
|
徐见宝*, 400万; 高毅雄, 500万;股东: 钱云, 100万;
|
8 | 2011-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高毅雄, 500万;股东: 杭州大成管业有限公司, 400万; 钱云, 100万;
|
高毅雄, 500万;股东: 钱云, 100万; 沈国良, 400万;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |