序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴加平 | 90% | 45万(元) |
2 | 李时益 | 10% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴加平
|
执行董事,经理 |
2 |
李时益
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-07-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-07-08 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
3 | 2019-10-28 | 经营范围变更 |
城镇绿化苗(普种)生产、批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
园林绿化工程施工、绿化养护、城镇绿化苗(普通)种植生产、批****、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330522000022938组织机构代码证:730339233
|
统一社会信用代码:913305227303392337
|
5 | 2017-04-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴加平*,原联络员固定电话:*******,原联络员移动电话:***********,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:***************,原财务负责人姓名:王国海,原财务负责人固定电话:*******,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:*************
|
现联络员姓名:王馨,现联络员固定电话:*******,现联络员移动电话:***********,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:王馨,现财务负责人固定电话:*******,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-04-13 | 经营范围变更 |
城镇绿化苗(普种)生产、批****、零售。(林木种子生产、经营许可证有效期均至2017年7月20日)
|
城镇绿化苗(普种)生产、批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-12-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 城镇绿化苗(普种)生产、批****、零售。(林木种子生产、经营许可证有效期均至2014年7月20日)
|
许可经营项目: 城镇绿化苗(普种)生产、批****、零售。(林木种子生产、经营许可证有效期均至2017年7月20日)
|
8 | 2011-10-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目
|
许可经营项目: 城镇绿化苗(普种)生产、批****、零售。(林木种子生产、经营许可证有效期均至2014年7月20日)
|
9 | 2011-10-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 城镇绿化苗生产、批****、零售。(林木种子生产、经营许可证有效期均至2011年7月20日)
|
一般经营项目
|
10 | 2008-09-25 | - |
注册号: ********642
|
注册号: ********
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |