序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 詹伟峰 | 99% | 7,680.4万(元) |
2 | 金建国 | 1% | 77.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅波
|
监事 |
2 |
詹伟峰
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 詹伟峰*; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
姓名: 詹伟峰*; 出资额: ****.**万; 百分比: **%; 姓名: 金建国; 出资额: **.**万; 百分比: *%;
|
2 | 2022-05-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2022-05-23 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2020-04-14 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
5 | 2020-04-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-04-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 詹伟峰*; 姓名: 傅波; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 詹伟峰*; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
7 | 2020-04-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2030-12-12
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2016-05-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:566070075
|
统一社会信用代码:91330109566070075J
|
9 | 2015-04-16 | 住所变更 |
住所: 萧山区北干街道金莱街***号; 注册资本: ***万人民币元; 实收资本: ***万人民币元; 股东: 傅波, **万; 詹伟峰, ***万; 电话:;
|
住所: 萧山区宁围街道天林广场*幢*单元****室; 注册资本: ****万人民币元; 实收资本: *万人民币元; 股东: 傅波, **万; 詹伟峰, ***万; 电话:;
|
10 | 2013-10-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 萧山区金城路金莱街247号; 电话:;
|
住所: 萧山区北干街道金莱街261号; 电话:;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |