序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东山县洋帆渔业有限公司 | 100% | 20,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林东芸
|
监事 |
2 |
谢树森
|
执行董事 |
3 |
陈淑真
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2020-06-05 | 法定代表人变更 |
李宇红
|
谢树森
|
3 | 2020-06-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李旭华; 出资额: *****万; 百分比: **%; 姓名: 陈娉琪; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 东山县洋帆渔业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
4 | 2020-06-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈新德;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吕小东;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:叶艺芬;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吕小东;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李宇红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 李宇红; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陈娉琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 谢树森*; 姓名: 陈淑真;姓名: 林东芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2019-12-03 | 住所变更 |
浙江省舟山市定海区干览镇商会路*号-*(舟山国家远洋渔业基地商务中心)*楼西起第十一间
|
浙江省舟山市定海区干览镇商会路*号-*(***室)
|
7 | 2019-12-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-06-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2018-10-23 | 法定代表人变更 |
李旭华
|
李宇红
|
9 | 2018-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李旭华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 李旭华; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陈娉琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 李宇红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 李宇红; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陈娉琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2018-10-23 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |