序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙游县国有资产经营有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余永华
|
董事 |
2 |
叶宏波
|
经理,董事长 |
3 |
康利军
|
监事 |
4 |
王迎庆
|
董事 |
5 |
王驰
|
监事 |
6 |
黄丽萍
|
监事会主席 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王迎庆;姓名: 余永华; 姓名: 王驰; 姓名: 康利军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蓝永新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 赖晨晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈翼凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 项飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 王迎庆;姓名: 余永华; 姓名: 叶宏波*; 姓名: 叶宏波*; 姓名: 黄丽萍; 姓名: 王驰; 姓名: 康利军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
2 | 2021-06-26 | 法定代表人变更 |
谢荣茂
|
叶宏波
|
3 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 程志刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章卫民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 罗伟明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 邱群华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈翼凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 项飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 王迎庆;姓名: 余永华; 姓名: 王驰; 姓名: 康利军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蓝永新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 赖晨晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈翼凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 项飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
4 | 2020-11-13 | 章程备案 |
增加党组织章节
|
-
|
5 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 程志刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章卫民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 罗伟明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蓝政; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 邱群华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 高蕾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 程志刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章卫民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 罗伟明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 谢荣茂; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 邱群华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈翼凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 项飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
6 | 2017-10-09 | 章程备案 |
章程调整
|
增加党组织章节
|
7 | 2017-07-05 | 章程备案 |
-
|
章程调整
|
8 | 2017-05-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 龙游县国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 龙游县国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
9 | 2017-05-09 | 经营范围变更 |
原水、自来水、污水处理、水利水电、市政项目的投资管理、开****;河道疏浚和砂资源开****项目的投资管理;水利设施维护和管道维修;建筑材料、仪表销售;农田灌溉服务;内陆养殖、销售;资产经营和管理。
|
原水、自来水、污水处理、水利水电、城市基础设施建设、市政项目的投资管理、开****;县政府指定项目建设;河道疏浚和砂资源开****项目的投资管理;房地产开****、经营(凭资质证经营);水利设施维护和管道维修;建筑材料、仪表销售;农田灌溉服务;内陆养殖、销售;资产经营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-03-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |