序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江剑 | 1% | 10万(元) |
2 | 蒋临涌 | 99% | 990万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江剑
|
监事 |
2 |
蒋临涌
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江清庭工程设计集团有限公司杭州分公司
|
蒋临涌 | 2021-04-15 |
2 |
温州市致庭景观设计咨询有限公司台州分公司
|
江剑 | 2016-09-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
2 | 2022-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋临涌*; 姓名: 江剑; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 蒋临涌*; 姓名: 江剑; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2021-07-29 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋临涌*;姓名: 江剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蒋临涌*;姓名: 江剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2021-05-21 | 法定代表人变更 |
江剑
|
蒋临涌
|
6 | 2021-04-19 | 名称变更 |
台州市致庭景观设计咨询有限公司
|
浙江清庭工程设计集团有限公司
|
7 | 2021-03-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋临涌*; 姓名: 江剑; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
姓名: 蒋临涌*; 姓名: 江剑; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
8 | 2021-03-22 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
9 | 2021-03-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 江剑; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 翁妮娜; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 蒋临涌*; 姓名: 江剑; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
10 | 2021-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 翁妮娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蒋临涌*;姓名: 江剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |