序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严丽慧 | 30% | 18万(元) |
2 | 沈月娥 | 70% | 42万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈庆德
|
监事 |
2 |
沈月娥
|
执行董事 |
3 |
蔡国芳
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-15 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区大碶坝头东路**号*幢***室
|
浙江省宁波市北仑区大碶街道沿山公路**号-*
|
2 | 2018-01-15 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 沈月娥*;姓名: 蔡国芳; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 沈月娥*;姓名: 严丽慧; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
3 | 2017-09-29 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 沈月娥*; 职位: 执行董事 姓名: 蔡国芳;姓名: 张宇龙; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
职位: 监事 姓名: 沈月娥*; 职位: 执行董事 姓名: 蔡国芳;姓名: 沈庆德; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
4 | 2017-08-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330206000179177组织机构代码证:062919784
|
统一社会信用代码:***84A
|
5 | 2013-06-25 | 其他变更 |
20
|
60
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |