序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何方舟 | 50% | 50万(元) |
2 | 顾建锋 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞华颖
|
监事 |
2 |
顾建锋
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-03 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 顾建锋*;姓名: 沈卓琳; 出资额: **万; 出资额: *万; 百分比: *%
|
百分比: **% 姓名: 顾建锋*;姓名: 何方舟; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
2 | 2018-09-27 | 法定代表人变更 |
王汉杰
|
顾建锋
|
3 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞华颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 王汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
职位: 监事 姓名: 顾建锋*; 职位: 执行董事 姓名: 顾建锋*;姓名: 俞华颖; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
4 | 2018-06-19 | 出资方式备案 |
-
|
姓名: 顾建锋; 出资额: *万; 出资形式: 货币
|
5 | 2018-06-19 | 出资比例备案 |
企业名称: 金马控股集团有限公司; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 沈卓琳; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 顾建锋; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 沈卓琳; 出资额: **万; 百分比: **%
|
6 | 2018-06-19 | 出资日期备案 |
企业名称: 金马控股集团有限公司; 出资日期: 姓名: 沈卓琳; 出资日期: 2022-01-01
|
姓名: 顾建锋; 出资日期: 姓名: 沈卓琳; 出资日期: 2022-01-01
|
7 | 2018-03-19 | 法定代表人变更 |
沈卓琳
|
王汉杰
|
8 | 2018-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈卓琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 沈卓琳; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 王汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞华颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 王汉杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
9 | 2018-03-19 | 经营范围变更 |
商务咨询;婚庆服务,庆典礼仪服务,会务服务,文化活动策划**
|
房产中介,物业服务,房地产营销策划,资产管理、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,商务信息咨询,节能技术开****,机电设备维修(限上门),国内广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告),绿化养护,保洁服务,餐饮管理,婚庆服务,庆典礼仪服务,会务服务,文化活动策划**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-09-30 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: **万人民币元; 股东: 金马控股集团有限公司, *万; 沈卓琳, *万;
|
注册资本: ***万人民币元; 股东: 金马控股集团有限公司, *万; 沈卓琳, **万;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |