序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方炜林 | 49% | 392万(元) |
2 | 潘建民 | 51% | 408万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方炜林
|
董事 |
2 |
潘建民
|
董事长兼总经理 |
3 |
潘文娟
|
监事 |
4 |
潘雯
|
董事 |
5 |
陈丹平
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 法定代表人变更 |
潘雯
|
潘建民
|
2 | 2021-12-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘建民*;姓名: 方炜林; 姓名: 潘雯; 姓名: 潘文娟; 姓名: 陈丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 潘建民*;姓名: 方炜林; 姓名: 潘雯; 姓名: 潘文娟; 姓名: 陈丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方炜林; 姓名: 潘雯; 姓名: 潘文娟; 姓名: 陈丹平;姓名: 周惠良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 潘建民*;姓名: 方炜林; 姓名: 潘雯; 姓名: 潘文娟; 姓名: 陈丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-07-30 | 法定代表人变更 |
周惠良
|
潘雯
|
5 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
高培君
|
周惠良
|
6 | 2020-05-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘建民*; 姓名: 潘建民*;姓名: 方炜林; 姓名: 潘雯; 姓名: 潘文娟; 姓名: 陈丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 方炜林; 姓名: 潘雯; 姓名: 潘文娟; 姓名: 陈丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 高培君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
7 | 2020-05-08 | 法定代表人变更 |
潘建民
|
高培君
|
8 | 2020-03-24 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
9 | 2020-03-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘建民*; 姓名: 方炜林; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 潘建民*; 姓名: 方炜林; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
10 | 2020-03-24 | 出资日期备案 |
姓名: 潘建民; 出资日期: 2038-10-28; 姓名: 方炜林; 出资日期: 2038-10-28;
|
姓名: 潘建民; 出资日期: 2038-10-28; 姓名: 方炜林; 出资日期: 2038-10-28;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |