序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶嵘 | 30% | 300万(元) |
2 | 方科 | 70% | 700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方科
|
执行董事兼总经理 |
2 |
邹青香
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方科*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 黄莉萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 方科*; 姓名: 邹青香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2018-11-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邹桂香; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 叶嵘; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 方科*; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 叶嵘; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2018-11-06 | 法定代表人变更 |
邹桂香
|
方科
|
4 | 2017-11-21 | 法定代表人变更 |
徐华城
|
邹桂香
|
5 | 2017-11-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨璘; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 邹桂香; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 叶嵘; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 邹桂香; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2017-11-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:邹桂香;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:任娇红;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:邹桂香;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:任娇红;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-09-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨璘; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 邹桂香; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 杨璘; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 邹桂香; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2017-09-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐华城; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 邹桂香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 邹桂香; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 季双阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 徐华城; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
9 | 2017-09-07 | 法定代表人变更 |
邹桂香
|
徐华城
|
10 | 2017-09-07 | 住所变更 |
北仑区梅山盐场*号办公楼十号***室
|
浙江省杭州市上城区元帅庙后**-*号***室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |