序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于海峰 | 95% | 4,750万(元) |
2 | 沈学翔 | 5% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于海峰
|
监事 |
2 |
沈学翔
|
经理 |
3 |
韩朝红
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈学翔;姓名: 于海峰; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 严玥; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 单娟; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 朱云; 出资额: ***万; 百分比: *%; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈赢; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 沈学翔;姓名: 于海峰; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-06-03 | 名称变更 |
浙江鸿云建设工程有限公司
|
浙江新锐电力设计有限公司
|
3 | 2021-06-03 | 法定代表人变更 |
沈学翔
|
韩朝红
|
4 | 2021-06-03 | 行业代码变更 |
5090:其他未列明建筑业
|
7483:工程勘察活动
|
5 | 2021-06-03 | 经营范围变更 |
电力工程、水利水电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程的土石方工程、消防工程的设计、施工;河道疏浚、河道保洁;水利设施运行、维护;机电设备、建筑材料的销售;工程机械设备租赁及销售;基坑围护设施、汽车的租赁;公路养护、道路保洁服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电线、电缆经营;电力设施器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2021-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈学翔; 姓名: 沈学翔;姓名: 于海峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 韩朝红*; 姓名: 沈学翔;姓名: 于海峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
7 | 2017-11-15 | 经营范围变更 |
电力工程、水利水电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程的设计、施工;河道疏浚、河道保洁;水利设施运行与维护;机电设备、建筑材料的销售。
|
电力工程、水利水电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程的土石方工程、消防工程的设计、施工;河道疏浚、河道保洁;水利设施运行、维护;机电设备、建筑材料的销售;工程机械设备租赁及销售;基坑围护设施、汽车的租赁;公路养护、道路保洁服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-01-16 | 高级管理人员备案 |
职务: 经理姓名: 于海峰;姓名: 戴丹飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 戴丹飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 沈学翔; 职务: 执行董事姓名: 沈学翔; 职务: 经理姓名: 于海峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2017-01-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 于海峰; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 戴丹飞; 出资额: ****; 百分比: **%
|
百分比: *%姓名: 沈学翔; 百分比: *%姓名: 于海峰;姓名: 陈赢; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 单娟; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 严玥; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 朱云; 出资额: ***; 出资额: ****; 百分比: **%
|
10 | 2017-01-16 | 法定代表人变更 |
戴丹飞
|
沈学翔
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |