序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘良洁 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘良洁
|
执行董事兼总经理 |
2 |
邹敏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-01 | 住所变更 |
浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光北路**、**号
|
浙江省温州市瑞安市锦湖街道虹北锦园第三层办公用房***室
|
2 | 2019-11-01 | 管辖单位变更 |
安阳市监所
|
锦湖市监所
|
3 | 2018-10-12 | 住所变更 |
浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光北路**、**、**、**号
|
浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光北路**、**号
|
4 | 2018-08-06 | 住所变更 |
浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光北路**、**号
|
浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光北路**、**、**、**号
|
5 | 2018-07-19 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2018-07-19 | 住所变更 |
浙江省温州市瑞安市飞云街道江南居民区望江南路**号
|
浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光北路**、**号
|
7 | 2018-07-19 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
8 | 2018-07-19 | 法定代表人变更 |
夏碧波
|
刘良洁
|
9 | 2018-07-19 | 高级管理人员备案 |
职位: 执行董事兼总经理姓名: 邹敏;姓名: 夏碧波; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 刘良洁*; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 邹敏; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2018-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 夏碧波; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
姓名: 刘良洁*; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |