序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 100% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘江涛
|
执行董事兼总经理 |
2 |
吴志光
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周蓓倚;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡芳芳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周蓓倚;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周蓓倚;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-04-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:胡芳芳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡芳芳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周蓓倚;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡芳芳;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
吴素波
|
刘江涛
|
4 | 2017-06-01 | 经营范围变更 |
汽车配件、五金件、电器配件、胶木制品、塑料制品的制造、加工;塑料粒子的批****、零售;模具的设计、开****。
|
汽车配件、五金件、电器配件、胶木制品、塑料制品、纸箱的制造、加工;塑料粒子的批****、零售;模具的设计、开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-02-28 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区洞桥镇上水矸村荷晓线口; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
住所: 宁波市海曙区洞桥镇上水矸村荷晓线口; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
6 | 2017-02-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330212000335914 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:***8XJ
|
7 | 2015-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴志光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
职务: 执行董事兼总经理 姓名: 吴志光;姓名: 吴素波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2015-07-27 | 名称变更 |
宁波帅特龙贸易有限公司
|
宁波亚柯车辆部件有限公司
|
9 | 2015-07-27 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区鄞县大道东段****号****室; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:首南街道
|
住所: 宁波市鄞州区洞桥镇上水矸村荷晓线口; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:洞桥镇
|
10 | 2015-07-27 | 法定代表人变更 |
周小平
|
吴素波
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |