序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁兴开****有限公司 | - | - |
2 | 宁兴甬金有限公司 | - | 7,222万(美元) |
3 | 宁波大通开****有限公司 | - | 920万(美元) |
4 | 宁波宁兴(集团)有限公司 | - | 1,058万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张利
|
监事 |
2 |
张锡阳
|
董事 |
3 |
李玲
|
董事 |
4 |
罗火
|
董事兼总经理 |
5 |
金小龙
|
董事长 |
6 |
钟燕燕
|
董事 |
7 |
陈宁
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张锡阳; 姓名: 李玲; 姓名: 罗火; 姓名: 金小龙*; 姓名: 张利;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 张锡阳; 姓名: 李玲; 姓名: 罗火; 姓名: 金小龙*; 姓名: 张利;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
2 | 2020-11-20 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
3 | 2020-05-09 | 章程修正案备案 |
-
|
详见章程修正案。
|
4 | 2020-05-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张锡阳; 姓名: 李玲; 姓名: 金小龙*; 姓名: 张利;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 竺光红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 张锡阳; 姓名: 李玲; 姓名: 罗火; 姓名: 金小龙*; 姓名: 张利;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
5 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张锡阳; 姓名: 李玲; 姓名: 金小龙*;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴澎飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 竺光红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 张锡阳; 姓名: 李玲; 姓名: 金小龙*; 姓名: 张利;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 竺光红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
6 | 2018-09-30 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 金小龙*;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 方燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 柴澎飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 竺光红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 董继慧; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
职位: 监事 姓名: 张锡阳; 职位: 董事 姓名: 李玲; 职位: 董事 姓名: 金小龙*;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 柴澎飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 竺光红; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
7 | 2018-09-07 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 金小龙*;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 方燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 竺光红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 董继慧; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 许路平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
职位: 董事 姓名: 金小龙*;姓名: 周辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 方欧杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 方燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 柴澎飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 竺光红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 董继慧; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
8 | 2018-09-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁兴甬金有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% 企业名称: 宁波宁兴(集团)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% 企业名称: 宁波交通投资控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 宁兴甬金有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% 企业名称: 宁波宁兴(集团)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% 企业名称: 宁波大通开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2017-07-04 | 住所变更 |
浙江省奉化市溪口镇中山路***号
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇中山路***号
|
10 | 2017-07-04 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |