序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 55% | 1,647.3万(元) |
2 | 宁波舟山港股份有限公司 | 45% | 1,347.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任婷
|
监事 |
2 |
卢自奋
|
监事会主席 |
3 |
叶文伟
|
董事 |
4 |
季元旗
|
董事,总经理 |
5 |
张德强
|
监事 |
6 |
王长利
|
董事长 |
7 |
胡波
|
董事 |
8 |
骆海军
|
副董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中海油浙江新能源有限公司宁波北仑二期码头箱式加气站
|
季元旗 | 2014-11-24 |
2 |
中海油浙江新能源有限公司宁波北仑白峰集翔路加气站
|
季元旗 | 2014-11-12 |
3 |
中海油浙江新能源有限公司宁波北仑集运加气站
|
季元旗 | 2014-11-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 法定代表人变更 |
蒋哲峰
|
季元旗
|
2 | 2021-11-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 季元旗*; 姓名: 骆海军; 姓名: 王长利; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 张德强; 姓名: 卢自奋;姓名: 任婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋哲峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 季元旗*; 姓名: 骆海军; 姓名: 王长利; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 张德强; 姓名: 卢自奋;姓名: 任婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
3 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 骆海军; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 张德强; 姓名: 卢自奋; 姓名: 任婷;姓名: 于强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朱闻达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋哲峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 季元旗*; 姓名: 骆海军; 姓名: 王长利; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 张德强; 姓名: 卢自奋;姓名: 任婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋哲峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
4 | 2020-06-12 | 法定代表人变更 |
金淑萍
|
蒋哲峰
|
5 | 2020-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 骆海军; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 任婷;姓名: 丁广好; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 于强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 金淑萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 骆海军; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 张德强; 姓名: 卢自奋; 姓名: 任婷;姓名: 于强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朱闻达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋哲峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
6 | 2019-08-21 | 经营范围变更 |
燃气汽车加气站(液化天然气)(限宁波市市域)(在许可证有效期内经营)。 从事投资、建设、经营和管理加气站基础设施,包括工业、民用、汽车、船舶加气站;提供设计、安装、维修保养及其它与燃气有关的服务或辅助的业务;工业用城镇燃气的票据贸易。
|
燃气汽车加气站(液化天然气)(限宁波市市域)(在许可证有效期内经营)。 从事投资、建设、经营和管理加气站基础设施,包括工业、民用、汽车、船舶加气站;提供设计、安装、维修保养及其它与燃气有关的服务或辅助的业务;其他危险化学品的票据贸易:天然气(仅用于工业原料)(在许可证有效期限内经营);移动式压力容器及气瓶充装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 骆海军; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 任婷;姓名: 丁广好; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 苗国英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 金国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 金淑萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 骆海军; 姓名: 叶文伟; 姓名: 胡波; 姓名: 任婷;姓名: 丁广好; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 于强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 金淑萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
8 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
苗国英
|
金淑萍
|
9 | 2018-11-08 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区白峰镇枫江路****号**幢***室
|
浙江省宁波市北仑区郭巨街道路亭村菜场路***号*幢*号楼***室
|
10 | 2018-11-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中海石油气电集团有限责任公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **% 企业名称: 宁波港股份有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **%
|
企业名称: 中海石油气电集团有限责任公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **% 企业名称: 宁波舟山港股份有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |