序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华润雪花啤酒(中国)投资有限公司 | 100% | 27,600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何保罗
|
董事 |
2 |
张志武
|
总经理 |
3 |
张立
|
副董事长 |
4 |
张钢
|
监事 |
5 |
李照明
|
董事 |
6 |
王群
|
董事长 |
7 |
陈金杯
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司上虞经营部
|
汪小强 | 2003-06-02 |
2 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部
|
汪小强 | 1998-03-12 |
3 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司余姚销售分公司
|
汪小强 | 2000-04-13 |
4 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部
|
汪小强 | 1998-06-01 |
5 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司柯桥经营部
|
汪小强 | 2002-01-04 |
6 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部
|
汪小强 | 1997-05-09 |
7 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部
|
汪小强 | 2002-08-27 |
8 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部
|
汪小强 | 1998-05-29 |
9 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司绍兴经营部
|
汪小强 | 1998-08-27 |
10 |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部
|
汪小强 | 1994-09-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-12-16 | - |
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部等11个分公司
|
无
|
2 | 2012-07-09 | 企业类型变更 |
企业类型: 有限责任公司(中外合资);股东:华润雪花啤酒(辽宁)有限公司, 12420万; 华润雪花啤酒(中国)投资有限公司, 15180万;组织机构:陈金杯 职务: 董事; 何保罗 职务: 董事; 李照明 职务: 董事; 王群 职务: 董事长; 张钢 职务: 监事; 张立 职务: 副董事长;分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
企业类型: 有限责任公司(外国法人独资); 股东:华润雪花啤酒(中国)投资有限公司, 27600万; 组织机构:陈金杯 职务: 董事; 何保罗 职务: 董事;王群 职务: 董事长; 张钢 职务: 监事; 张立 职务: 董事; 张志武 职务: 总经理; 分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
3 | 2011-09-14 | 名称变更 |
企业名称: 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司;法定代表人(负责人): 山崎史雄;企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资);股东:华润雪花啤酒(辽宁)有限公司, 12420万; 朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司, 15180万;组织机构:何保罗 职务: 董事; 李照明 职务: 董事; 片仓裕 职务: 董事; 曲继光 职务: 董事; 山崎史雄 职务: 董事长; 王海南 职务: 董事; 王群 职务: 副董事长; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 监事; 张钢 职务: 监事;分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
企业名称: 华润雪花啤酒(杭州西湖)有限公司; 法定代表人(负责人): 王群; 企业类型: 有限责任公司(中外合资); 股东:华润雪花啤酒(辽宁)有限公司, 12420万; 华润雪花啤酒(中国)投资有限公司, 15180万; 组织机构:陈金杯 职务: 董事; 何保罗 职务: 董事;王群 职务: 董事长; 张钢 职务: 监事; 张立 职务: 副董事长; 分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
4 | 2011-01-31 | 投资人(股权)变更 |
股东:杭州市工业资产经营投资集团有限公司, *****万; 朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司, *****万;组织机构:骆旭升 职务: 董事; 片仓裕 职务: 董事; 曲继光 职务: 董事; 山崎史雄 职务: 董事长; 史训蓓 职务: 监事会主席; 王海南 职务: 董事; 夏启祥 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 副董事长; 张志武 职务: 总经理;分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
股东:华润雪花啤酒(辽宁)有限公司, *****万; 朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司, *****万; 组织机构:何保罗 职务: 董事; 李照明 职务: 董事; 片仓裕 职务: 董事; 曲继光 职务: 董事; 山崎史雄 职务: 董事长; 王海南 职务: 董事; 王群 职务: 副董事长; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 监事; 张钢 职务: 监事; 分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
5 | 2009-02-23 | 高级管理人员备案 |
组织机构:骆旭升 职务: 董事; 片仓裕 职务: 董事; 曲继光 职务: 董事; 山崎史雄 职务: 董事长; 史训蓓 职务: 监事会主席; 王海南 职务: 董事; 徐天明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 总经理; 张志武 职务: 副董事长;
|
组织机构:骆旭升 职务: 董事; 片仓裕 职务: 董事; 曲继光 职务: 董事; 山崎史雄 职务: 董事长; 史训蓓 职务: 监事会主席; 王海南 职务: 董事; 夏启祥 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 副董事长; 张志武 职务: 总经理;
|
6 | 2009-02-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 岩崎次弥;组织机构:骆旭升 职务: 董事; 史训蓓 职务: 监事会主席; 水仓胜之 职务: 董事; 松冈徹 职务: 董事; 小久保武志 职务: 董事; 徐天明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 岩崎次弥 职务: 董事长; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 总经理; 张志武 职务: 副董事长;
|
法定代表人(负责人): 山崎史雄; 组织机构:骆旭升 职务: 董事; 片仓裕 职务: 董事; 曲继光 职务: 董事; 山崎史雄 职务: 董事长; 史训蓓 职务: 监事会主席; 王海南 职务: 董事; 徐天明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 总经理; 张志武 职务: 副董事长;
|
7 | 2008-05-22 | - |
注册号: 企合浙杭总字第000230号;股东:杭州市工业资产经营有限公司, 12420万; 朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司, 15180万;组织机构:骆旭升 职务: 董事; 史训蓓 职务: 监事会主席; 水仓胜之 职务: 董事; 松冈徹 职务: 董事; 小久保武志 职务: 董事; 徐天明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 岩崎次弥 职务: 董事长; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 副董事长; 张志武 职务: 总经理;分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
注册号: ********; 股东:杭州市工业资产经营投资集团有限公司, 12420万; 朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司, 15180万; 组织机构:骆旭升 职务: 董事; 史训蓓 职务: 监事会主席; 水仓胜之 职务: 董事; 松冈徹 职务: 董事; 小久保武志 职务: 董事; 徐天明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 岩崎次弥 职务: 董事长; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 总经理; 张志武 职务: 副董事长; 分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
8 | 2007-06-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 大泽正彦;组织机构:大泽正彦 职务: 董事长; 陆鸿敏 职务: 董事; 史训蓓 职务: 监事; 水仓胜之 职务: 董事; 松冈徹 职务: 董事; 小久保武志 职务: 董事; 徐犬明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 董事; 张志武 职务: 副董事长;
|
法定代表人(负责人): 岩崎次弥; 组织机构:骆旭升 职务: 董事; 史训蓓 职务: 监事会主席; 水仓胜之 职务: 董事; 松冈徹 职务: 董事; 小久保武志 职务: 董事; 徐天明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 岩崎次弥 职务: 董事长; 余晓云 职务: 监事; 张志武 职务: 总经理; 张志武 职务: 副董事长;
|
9 | 2006-12-06 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 22600万人民币;实收资本: 22600万人民币;股东:杭州啤酒厂, 10170万; 朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司, 12430万;组织机构:陈春辉 职务: ; 大泽正彦 职务: ; 江秀珊 职务: ; 近藤秀卫 职务: ; 柳 尺雄二 职务: ; 柳俊一 职务: ; 张志武 职务: ;分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
注册资本: 27600万人民币; 实收资本: 27600万人民币; 股东:杭州市工业资产经营有限公司, 12420万; 朝日啤酒伊藤忠(集团)有限公司, 15180万; 组织机构:大泽正彦 职务: 董事长; 陆鸿敏 职务: 董事; 史训蓓 职务: 监事; 水仓胜之 职务: 董事; 松冈徹 职务: 董事; 小久保武志 职务: 董事; 徐犬明 职务: 董事; 徐文建 职务: 监事; 余晓云 职务: 董事; 张志武 职务: 副董事长; 分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部, 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部, 柯桥经营部, 上虞经营部, 绍兴经营部, 萧山经营部, 余姚分公司,
|
10 | 2003-07-22 | - |
分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司萧山分公司、湖州经营部、柯桥经营部、上海松江经营部、上虞经营部、绍兴经营部、萧山经营部、余姚分公司。
|
分支机构:杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第二经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第六经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司第四经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司富阳经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司临安经营部、杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司萧山分公司、、柯桥经营部、上虞经营部、绍兴经营部、萧山经营部、余姚分公司。
|