序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州欧凸欧餐饮管理有限公司 | 10% | 10万(元) |
2 | 浙江曹一操餐饮管理有限公司 | 90% | 90万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周春强
|
监事 |
2 |
时以梅
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-17 | 投资人(股权)备案 |
股东: 王玲玲, **万; 蔡海辉, **万;
|
股东: 杭州欧凸欧餐饮管理有限公司, **万; 浙江曹一操餐饮管理有限公司, **万;
|
2 | 2016-08-25 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 蔡海辉; 组织机构: 蔡海辉 职务: 执行董事兼总经理; 王玲玲 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 时以梅; 组织机构: 时以梅 职务: 执行董事兼总经理; 周春强 职务: 监事;
|
3 | 2016-06-14 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区新华路*号*楼; 许可经营项目: 服务:大型餐馆(不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);; 电话:;
|
住所: 杭州市余杭区钱江经济开****区万盛商贸城*幢****室; 许可经营项目: ; 电话:;
|
4 | 2016-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330103000261938 组织机构代码证:341874259
|
统一社会信用代码:913301033418742599
|
5 | 2016-04-05 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 万沈燕; 股东: 万沈燕, **万; 蔡海辉, **万; 组织机构: 蔡海辉 职务: 监事; 万沈燕 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 蔡海辉; 股东: 王玲玲, **万; 蔡海辉, **万; 组织机构: 蔡海辉 职务: 执行董事兼总经理; 王玲玲 职务: 监事;
|
6 | 2015-09-24 | 注册资本(金)变更 |
企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资); 股东: 浙江曹一操餐饮管理有限公司, ***万; 组织机构: 曹卫国 职务: 监事; 万沈燕 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 万沈燕, **万; 蔡海辉, **万; 组织机构: 蔡海辉 职务: 监事; 万沈燕 职务: 执行董事兼总经理;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |