序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨伟平 | 100% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尤松波
|
监事 |
2 |
杨伟平
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁海县美一餐餐饮有限公司世贸中心分公司
|
杨伟平 | 2013-11-25 |
2 |
宁海县美一餐餐饮有限公司大观园分公司
|
杨伟平 | 2013-05-03 |
3 |
宁海县美一餐餐饮有限公司潘天寿广场分公司
|
杨伟平 | 2013-10-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-10-18
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-12-07 | 住所变更 |
住所: 宁海县跃龙街道兴宁中路**弄*号一楼; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
住所: 宁海县跃龙街道兴宁中路**弄*号-*号,兴圃巷**弄**号-**号-**号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
3 | 2016-11-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 餐饮服务,食品经营(凭有效许可证件经营)。
|
4 | 2016-11-21 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 快餐店(中式快餐制售,不含凉菜,不含生食海产品)(在许可证件有效期内经营)。
|
许可经营项目:
|
5 | 2016-11-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:053823115
|
统一社会信用代码:913302260538231151
|
6 | 2015-04-16 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 杨伟平*; 职务: 董事 姓名: 杨伟平*;姓名: 葛主长; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡向阳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 王集孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王钧正; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 杨伟平*; 职务: 执行董事 姓名: 杨伟平*; 职务: 经理 姓名: 尤松波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2015-04-16 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2015-04-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波一勤餐饮管理有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波一勤投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 杨伟平*; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |