序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宏一集团有限公司 | 100% | 6,800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李明波
|
执行董事 |
2 |
柴春凯
|
监事 |
3 |
沈建标
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宏一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 宏一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
2 | 2019-10-30 | 注册资本(金)变更 |
8800
|
-
|
3 | 2017-08-29 | 经营范围变更 |
光电子器件研究、开****、制造、加工;电子元件、电器配件、塑料制品、金属制品、家用电器、电线、定时器、微电机及其他电机、灯具制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
光电子器件研究、开****、制造、加工;电子元件、电器配件、塑料制品、金属制品、家用电器、电线、定时器、微电机及其他电机、灯具、模具制造、加工;自有房屋、通用机械设备租赁;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-03-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:577536918
|
统一社会信用代码:913302825775369186
|
5 | 2012-12-28 | 注册资本(金)变更 |
17080
|
8800
|
6 | 2012-12-28 | 其他变更 |
17080
|
8800
|
7 | 2012-12-28 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 宏一集团有限公司; 出资额: 17080; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人``
|
企业名称: 宏一集团有限公司; 出资额: 8800; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人``
|
8 | 2012-12-28 | 实收资本变更 |
17080
|
8800
|
9 | 2012-03-13 | 其他变更 |
姓名: 柴春凯; 证件名称: ; 证件号码: 330282************; 性别: 男性; 职务: 监事``姓名: 沈国强; 证件名称: ; 证件号码: 330222************; 性别: 男性; 职务: 执行董事``姓名: 沈建标; 证件名称: ; 证件号码: 330222************; 性别: 男性; 职务: 总经理``
|
姓名: 柴春凯; 证件名称: ; 证件号码: 330282************; 性别: 男性; 职务: 监事``姓名: 李明波; 证件名称: ; 证件号码: 330224************; 性别: 男性; 职务: 执行董事``姓名: 沈建标; 证件名称: ; 证件号码: 330222************; 性别: 男性; 职务: 总经理``
|
10 | 2012-03-13 | 法定代表人变更 |
沈国强
|
李明波
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |