序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆霞 | 40% | 20万(元) |
2 | 马建业 | 60% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆霞
|
监事 |
2 |
马建业
|
总经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2022-03-22 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2022-03-31
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2022-03-22 | 法定代表人变更 |
陆霞
|
马建业
|
4 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 马建业*;姓名: 陆霞; 姓名: 陆霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:陈亚珍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 马建业*; 姓名: 马建业*;姓名: 陆霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名:陈亚珍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
5 | 2016-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330282000137786 组织机构代码证:736963504
|
统一社会信用代码:913302827369635046
|
6 | 2015-09-24 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 马建业*;姓名: 陈亚珍; 出资额: **; 出资额: **; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 马建业*;姓名: 陆霞; 出资额: **; 出资额: **; 百分比: **%
|
7 | 2015-09-24 | 高级管理人员备案 |
职务: 经理 姓名: 马建业*;姓名: 陆霞; 职务: 执行董事 姓名: 陆霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 总经理 姓名: 马建业*;姓名: 陆霞; 职务: 执行董事 姓名: 陆霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2012-05-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
马建业
|
陆霞
|
9 | 2012-05-02 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 慈溪市崇寿镇傅家路村; 邮政编码: 315314; 电话: ********;住所所在行政区划:崇寿镇
|
住所: 慈溪市横河镇乌玉桥村、石堰村; 邮政编码: 315318; 电话: ********;住所所在行政区划:横河镇
|
10 | 2012-05-02 | - |
姓名: 陆霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马建业; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 马建业; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陆霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 马建业; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |