序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪翠琴 | 100% | 380万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪翠琴
|
执行董事,经理 |
2 |
姜越
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 倪翠琴*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 夏培富; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 倪翠琴*; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
2 | 2022-03-30 | 法定代表人变更 |
倪翠琴
|
倪翠琴
|
3 | 2022-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪翠琴*; 姓名: 倪翠琴*; 姓名:倪翠琴*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 夏培富; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 倪翠琴*; 姓名: 倪翠琴*; 姓名:倪翠琴*; 姓名: 姜越; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2022-03-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2022-03-30 | 住所变更 |
绍兴市孙端镇三条溇村
|
浙江省绍兴市越城区孙端街道三条溇村
|
6 | 2016-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪翠琴*; 职务: 执行董事姓名: 倪翠琴*; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 夏培富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 倪翠琴*; 职务: 执行董事姓名: 倪翠琴*; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 夏培富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2016-09-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330621000097669 组织机构代码证:720096741
|
统一社会信用代码:91330600720096741N
|
8 | 2016-09-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1996-12-24 至 2016-12-24
|
营业期限: 1996-12-24 至 9999-9-9
|
9 | 2013-12-16 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
绍兴县英柯金属提炼有限公司
|
绍兴英柯金属提炼有限公司
|
10 | 2013-12-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 孙端镇三条溇村; 邮政编码: 312090; 电话: 4061042;住所所在行政区划:绍兴市
|
住所: 绍兴市孙端镇三条溇村; 邮政编码: 312090; 电话: 4061042;住所所在行政区划:绍兴市
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |