序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舒锋 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨金安
|
监事 |
2 |
程春
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-04 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
2 | 2020-12-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 舒锋; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 舒锋; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
3 | 2020-09-03 | 住所变更 |
浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街***号
|
浙江省杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心*(*幢****)
|
4 | 2020-09-03 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2019-04-17 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **.**% 姓名: 杨金安;姓名: 舒锋; 出资额: ***.**万; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%
|
姓名: 舒锋; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
6 | 2019-04-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2019-03-19 | 住所变更 |
临安市青山湖街道鹤亭街***号
|
浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街***号
|
8 | 2019-03-19 | 名称变更 |
临安市青宏基础设施工程有限公司
|
杭州临安青宏基础设施工程有限公司
|
9 | 2019-03-19 | 法定代表人变更 |
舒锋
|
程春
|
10 | 2019-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨金安; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 舒锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
职位: 监事姓名: 程春*;姓名: 杨金安; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |