序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑国华 | 60% | 6万(元) |
2 | 陈孝萍 | 40% | 4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王霞娣
|
执行董事,经理 |
2 |
陈孝萍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-11-14
|
营业期限至: 2023-11-14
|
2 | 2019-11-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-11-14
|
营业期限至: 2021-11-14
|
3 | 2017-11-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-11-14
|
营业期限至: 2019-11-14
|
4 | 2015-10-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2013-11-15 至 2015-11-14
|
营业期限: 2013-11-15 至 2017-11-14
|
5 | 2015-10-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330203000189553 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330203079237915J
|
6 | 2015-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈孝萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 郑国华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 郑国华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 监事 姓名: 王霞娣*; 职务: 执行董事 姓名: 王霞娣*;姓名: 陈孝萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2015-10-14 | 法定代表人变更 |
郑国华
|
王霞娣
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |