序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑丽圃 | 30% | 300万(元) |
2 | 郑丽洁 | 70% | 700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑丽圃
|
监事 |
2 |
郑丽洁
|
执行董事 |
3 |
郑银余
|
经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乐清市达安科技有限公司电器城销售中心
|
郑丽圃 | 2007-08-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-25 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 郑丽洁*;姓名: 郑丽圃; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 郑丽洁*;姓名: 郑丽圃; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
2 | 2018-06-25 | 多证合一备案 |
-
|
住房公积金缴存登记
|
3 | 2018-06-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑丽洁*;原联络员固定电话:*********** ********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:郑丽伊;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:郑丽洁*;现联络员固定电话:*********** ********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑丽伊;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 郑丽洁*; 职位: 执行董事 姓名: 郑银余;姓名: 郑丽圃; 证件号码: ***************; 证件号码: ***************; 证件号码: ***************; 职位: 经理
|
职位: 监事 姓名: 郑丽洁*; 职位: 执行董事 姓名: 郑银余;姓名: 郑丽圃; 证件号码: ***************; 证件号码: ***************; 证件号码: ***************; 职位: 经理
|
5 | 2018-06-25 | 名称变更 |
乐清市达安科技有限公司
|
浙江达安电力科技有限公司
|
6 | 2016-09-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000012607 组织机构代码证:769612743
|
统一社会信用代码:91330382769612743T
|
7 | 2014-12-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2004-12-2 至 2014-12-2
|
营业期限: 2004-12-2 至 9999-9-9
|
8 | 2014-12-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电力电缆附件,电缆分支箱,电力自动化装置,变频器,电机软起动器开****、制造、加工、销售。(涉及许可经营的凭有效证件经营)
|
一般经营项目: 电力电缆附件,电缆分支箱,电力自动化装置,变频器,电机软起动器开****、制造、加工、销售。
|
9 | 2013-08-28 | 注册资本(金)变更 |
500
|
1000
|
10 | 2013-08-28 | 投资人(股权)变更 |
百分比: **%姓名: 郑丽洁*;姓名: 郑丽圃; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 郑丽洁*;姓名: 郑丽圃; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |