序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建磊 | 20% | 30万(元) |
2 | 周有群 | 5% | 7.5万(元) |
3 | 周有良 | 75% | 112.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建磊
|
执行董事兼总经理 |
2 |
周有良
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘建磊*; 姓名: 周有良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 刘建磊*; 姓名: 周有良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-01-20 | 法定代表人变更 |
周有良
|
刘建磊
|
3 | 2021-01-20 | 住所变更 |
杭州余杭区塘栖镇塘康路***号、***号*、*幢
|
浙江省杭州市余杭区塘栖镇塘康路***号、***号*、*幢
|
4 | 2015-10-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330184000362037 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330110341799578E
|
5 | 2015-10-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: ; 许可经营项目: 玻璃生产项目的筹建(不得从事生产经营活动)。; 营业期限: 2015-5-11 至 2017-5-10;
|
一般经营项目: 批****、零售、安装:钢化玻璃、家具玻璃、装饰玻璃、安全玻璃。; 许可经营项目: 生产:钢化玻璃、家具玻璃、装饰玻璃。; 营业期限: 2015-5-11 至 ;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |