序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐道斌 | 33.33% | 760万(元) |
2 | 牟振雷 | 33.33% | 760万(元) |
3 | 王天远 | 33.33% | 760万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐道斌
|
监事 |
2 |
牟振雷
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 牟振雷*;姓名: 徐道斌; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 王天远; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 牟振雷*;姓名: 徐道斌; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 王天远; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
|
2 | 2019-08-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-08-15
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2019-08-19 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
4 | 2016-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331002000061397 组织机构代码证:052808546
|
统一社会信用代码:***46M
|
5 | 2015-04-20 | 住所变更 |
住所: 台州市椒江区下陈街道镇前路**号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:下陈街道
|
住所: 台州市椒江区海亮路**号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:下陈街道
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |