序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱培轩 | 98.75% | 790万(元) |
2 | 马土清 | 1.25% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱培轩
|
执行董事兼总经理 |
2 |
马土清
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-13 | 经营范围变更 |
农副产品的配送,食品经营,水产、冻货及蔬菜、鲜肉、米、食用油、水果、调料、干货、初级食用农产品、豆制品的批****与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农副产品的配送(除运输),食品经营,水产、冻货及蔬菜、鲜肉、米、食用油、水果、调料、干货、初级食用农产品、豆制品的批****与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-08-23 | 经营范围变更 |
批****兼零售:预包装食品兼散装食品(食品流通许可证有效期至2017年11月17日)。 水产、冻货及蔬菜、鲜肉、初级食用农产品的批****、零售。
|
农副产品的配送,食品经营,水产、冻货及蔬菜、鲜肉、米、食用油、水果、调料、干货、初级食用农产品、豆制品的批****与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-08-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱培轩*;原财务负责人姓名:马土清;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现财务负责人姓名:朱培轩*;现联络员姓名:朱伟;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:************;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-08-23 | 投资人(股权)备案 |
百分比: *% 姓名: 朱培轩*;姓名: 马土清; 出资额: **万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
百分比: *.**% 姓名: 朱培轩*;姓名: 马土清; 出资额: **万; 出资额: ***万; 百分比: **.**%
|
5 | 2017-08-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330508000006055组织机构代码证:677244357
|
统一社会信用代码:913305016772443577
|
6 | 2017-08-23 | 行业代码变更 |
5123:果品、蔬菜批****
|
5430:道路货物运输
|
7 | 2017-08-23 | 多证合一备案 |
-
|
住房公积金缴存登记
|
8 | 2017-08-23 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
9 | 2014-11-21 | 实收资本变更 |
20
|
-
|
10 | 2014-11-21 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |