序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方凯琪 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方凯琪
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李宝
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 于国防; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 方凯琪*; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-01-22 | 住所变更 |
广州市天河区银利街*号之三***(仅限办公)
|
浙江省杭州市萧山区城厢街道商业城服装市场**-*-***号
|
3 | 2021-01-22 | 法定代表人变更 |
于国防
|
方凯琪
|
4 | 2021-01-22 | 其他事项备案 |
曹梁燕(监事);于国防(执行董事兼经理);
|
公司章程修改备案:第四条 公司在杭州市萧山区市场监督管理局登记注册,公司经营期限为长期。;
|
5 | 2021-01-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于国防; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 曹梁燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 方凯琪*; 姓名: 李宝; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-01-22 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310000
|
新邮政编码:311200
|
7 | 2021-01-22 | 名称变更 |
广州苏悦电子产品有限公司
|
杭州宇智电子产品有限公司
|
8 | 2021-01-22 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
9 | 2019-06-20 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区沙太路银利街12号之一E3020房
|
广州市天河区银利街6号之三416(仅限办公)
|
10 | 2015-12-16 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
于国防
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |