序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余姚市阳明智行投资中心(有限合伙) | 50.314009% | 352.9万(元) |
2 | 卢眈眈 | 2.13888% | 15万(元) |
3 | 吴晖 | 4.277761% | 30万(元) |
4 | 舜宇光学(浙江)研究院有限公司 | 21.196105% | 148.6万(元) |
5 | 葛晨阳 | 22.073245% | 154.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹晓光
|
监事 |
2 |
胡增新
|
董事 |
3 |
葛晨阳
|
经理,董事长 |
4 |
葛雪晖
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 注册资本(金)变更 |
****.****
|
***
|
2 | 2022-04-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛晨阳*; 出资额: ***.****万; 百分比: **.*%; 企业名称: 余姚市阳明智行投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.*%; 姓名: 吴晖; 出资额: ***.****万; 百分比: **%; 企业名称: 舜宇光学(浙江)研究院有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.*%; 姓名: 卢眈眈; 出资额: **.****万; 百分比: *%;
|
姓名: 葛晨阳*; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%; 企业名称: 余姚市阳明智行投资中心(有限合伙); 出资额: **.*万; 百分比: **.*%; 姓名: 吴晖; 出资额: **万; 百分比: **%; 企业名称: 舜宇光学(浙江)研究院有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 卢眈眈; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2022-01-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 葛晨阳*; 姓名: 葛晨阳*; 姓名: 胡增新; 姓名: 葛雪晖; 姓名: 曹晓光;姓名: 刘立恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周艳辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 葛晨阳*; 姓名: 葛晨阳*; 姓名: 胡增新; 姓名: 葛雪晖;姓名: 曹晓光; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2022-01-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛晨阳*; 出资额: ***.****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 余姚市阳明智行投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.*%; 企业名称: 余姚市芯晨企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **%; 姓名: 吴晖; 出资额: ***.****万; 百分比: **%; 企业名称: 舜宇光学(浙江)研究院有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.*%; 姓名: 卢眈眈; 出资额: **.****万; 百分比: *%; 姓名: 周艳辉; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 葛晨阳*; 出资额: ***.****万; 百分比: **.*%; 企业名称: 余姚市阳明智行投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.*%; 姓名: 吴晖; 出资额: ***.****万; 百分比: **%; 企业名称: 舜宇光学(浙江)研究院有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.*%; 姓名: 卢眈眈; 出资额: **.****万; 百分比: *%;
|
5 | 2021-11-18 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区天童北路****号****-**室
|
浙江省宁波市鄞州区首南街道天高巷***号***-**室
|
6 | 2021-11-18 | 管辖单位变更 |
鄞州直属所
|
首南所
|
7 | 2019-12-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛晨阳*; 出资额: ***.****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 余姚市阳明智行投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.*%; 企业名称: 余姚市芯晨企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **%; 姓名: 周艳辉; 出资额: ***.****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 舜宇光学(浙江)研究院有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 葛晨阳*; 出资额: ***.****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 余姚市阳明智行投资中心(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.*%; 企业名称: 余姚市芯晨企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **%; 姓名: 吴晖; 出资额: ***.****万; 百分比: **%; 企业名称: 舜宇光学(浙江)研究院有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.*%; 姓名: 卢眈眈; 出资额: **.****万; 百分比: *%; 姓名: 周艳辉; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%;
|
8 | 2019-12-02 | 经营范围变更 |
网络信息技术研****;计算机软硬件开****、销售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
网络信息技术研****;计算机软硬件开****、销售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-12-02 | 法定代表人变更 |
葛晨阳
|
葛晨阳
|
10 | 2018-04-04 | 管辖单位变更 |
首南所
|
鄞州直属所
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |