序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪梅琴 | 100% | 19,598.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
单淑贞
|
监事 |
2 |
洪梅琴
|
董事长 |
3 |
王健强
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 洪梅琴、张金木; 清算组负责人: 洪梅琴; 地址: 萧山区临江工业园区; 联系方式: ***********
|
2 | 2018-12-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-12-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波信嘉达投资合伙企业(有限合伙); 出资额: *****.*万; 百分比: **.***% 姓名: 周传忠; 出资额: **万; 百分比: *.***%
|
姓名: 洪梅琴*; 出资额: *****.*万; 百分比: ***%
|
4 | 2018-12-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:余玲玲;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:汤佳英;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:汤佳英;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:汤佳英;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-12-04 | 法定代表人变更 |
涂咸阳
|
洪梅琴
|
6 | 2018-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅铁英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 汤传兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 汤传兴; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 涂咸阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
职位: 监事 姓名: 洪梅琴*; 职位: 董事长 姓名: 王健强;姓名: 单淑贞; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
7 | 2016-03-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330100400009486 组织机构代码证:799650417
|
统一社会信用代码:91330100799650417N
|
8 | 2015-07-06 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 汤传兴; 注册资本: *****.*万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资); 股东: 浙江中力控股集团有限公司, *****.*万; 组织机构: 汤传兴 职务: 执行董事; 汤传兴 职务: 经理; 王国华 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 涂咸阳; 注册资本: *****.*万人民币元; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 宁波信嘉达投资合伙企业(有限合伙), *****.*万; 周传忠, **万; 组织机构: 傅铁英 职务: 监事; 刘瑞 职务: 董事; 汤传兴 职务: 董事; 汤传兴 职务: 经理; 涂咸阳 职务: 董事长;
|
9 | 2015-01-13 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ****万美元; 实收资本: ****万美元; 企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资); 一般经营项目: ; 许可经营项目: 筹建:生产汽车玻璃、特种玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、卫浴玻璃**; 股东: 辰辉国际有限公司, ****万; 浙江中力控股集团有限公司, ****万; 组织机构: 金士龙 职务: 董事; 汤传兴 职务: 董事长; 汤传兴 职务: 总经理; 汤九海 职务: 监事; 王国华 职务: 董事; 肖慧萍 职务: 董事; 张金木 职务: 董事;
|
注册资本: *****.*万人民币元; 实收资本: *万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资); 一般经营项目: 生产:节能玻璃、汽车玻璃、特种玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、卫浴玻璃;销售:本公司生产的产品及建筑材料(钢材除外)、五金交电、金属材料、装潢材料、机械配件、机械产品、包装材料、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)的批****及进出口业务**; 许可经营项目: ; 股东: 浙江中力控股集团有限公司, *****.*万; 组织机构: 汤传兴 职务: 执行董事; 汤传兴 职务: 经理; 王国华 职务: 监事;
|
10 | 2011-05-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经营范围: 生产:节能玻璃、汽车玻璃、特种玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、卫浴玻璃;销售:本公司生产的产品**;
|
经营范围: 生产:节能玻璃、汽车玻璃、特种玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、卫浴玻璃;销售:本公司生产的产品及建筑材料(钢材除外)、五金交电、金属材料、装潢材料、机械配件、机械产品、包装材料、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)的批****及进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理)**;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |