序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 社会公众股东 | 25.014148% | 1,768万(元) |
2 | 首次公开****行前原有股东 | 74.985852% | 5,300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴政杰
|
董事长,经理 |
2 |
孙勇
|
董事 |
3 |
徐鑫铨
|
监事 |
4 |
杨仲华
|
监事 |
5 |
杨文斌
|
董事 |
6 |
赵新建
|
董事 |
7 |
钱沛良
|
监事会主席 |
8 |
陈六一
|
董事 |
9 |
陈建军
|
董事 |
10 |
顾海宁
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 顾海宁; 姓名: 孙勇; 姓名: 赵新建; 姓名: 陈建军;姓名: 吴政杰*; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 陈六一; 姓名: 杨文斌; 姓名: 杨仲华; 姓名: 钱沛良; 姓名: 徐鑫铨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:潘朝阳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 顾海宁; 姓名: 孙勇; 姓名: 赵新建; 姓名: 陈建军;姓名: 吴政杰*; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 陈六一; 姓名: 杨文斌; 姓名: 杨仲华; 姓名: 钱沛良; 姓名: 徐鑫铨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:潘朝阳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-04-27 | 联络员备案 |
原联络员姓名:陈建军;原联络员固定电话:13957686199;原联络员移动电话:15868600307 ;原联络员电子邮箱:zhanjwu@163.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:331082************
|
现联络员姓名:王佳佳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
3 | 2022-04-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 顾海宁; 姓名: 孙勇; 姓名: 陈建军; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 陈六一; 姓名: 杨文斌; 姓名: 钱沛良; 姓名: 徐鑫铨;姓名: 吴小成; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 商志才; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:潘朝阳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 顾海宁; 姓名: 孙勇; 姓名: 赵新建; 姓名: 陈建军;姓名: 吴政杰*; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 陈六一; 姓名: 杨文斌; 姓名: 杨仲华; 姓名: 钱沛良; 姓名: 徐鑫铨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:潘朝阳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2021-11-05 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
5 | 2021-11-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 顾海宁; 姓名: 陈建军;姓名: 吴政杰*; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 杭州少思投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 蒋华江; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 蔡继平; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 首次公开****行前原有股东; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 社会公众股东; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
6 | 2021-11-05 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
|
7 | 2019-12-03 | 经营范围变更 |
N,N-二甲胺基丙烯酸乙酯制造,化工产品研****,化工产品批****、零售,货物与技术进出口,年产:36%盐酸7350吨,年副产:25%三氯化铝溶液30616吨,年回收:乙醇5904吨、二甲苯9889吨、三正丙胺2190吨。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
N,N-二甲胺基丙烯酸乙酯制造,化工产品研****,化工产品批****、零售,货物与技术进出口;年产:36%盐酸7350吨,年副产:25%三氯化铝溶液30616吨,年回收:乙醇10619吨、二甲苯24723吨、三正丙胺3648吨(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-07-08 | 章程备案 |
-
|
-
|
9 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 顾海宁; 姓名: 孙勇; 姓名: 陈建军; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 钱沛良; 姓名: 徐鑫铨;姓名: 吴小成; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 潘朝阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 顾海宁; 姓名: 孙勇; 姓名: 陈建军; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 吴政杰*; 姓名: 陈六一; 姓名: 杨文斌; 姓名: 钱沛良; 姓名: 徐鑫铨;姓名: 吴小成; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 商志才; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事长 姓名: 顾海宁; 职位: 经理 姓名: 孙勇; 职位: 姓名: 陈建军;姓名: 吴政杰*; 职位: 董事 姓名: 吴政杰*; 职位: 监事 姓名: 杨仲华; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 徐双光; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 潘朝阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 蒋华江; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 董事 姓名: 顾海宁; 职位: 经理 姓名: 孙勇; 职位: 监事 姓名: 陈建军; 职位: 监事会主席 姓名: 吴政杰*; 职位: 董事长 姓名: 吴政杰*; 职位: 董事 姓名: 钱沛良; 职位: 董事 姓名: 徐鑫铨;姓名: 吴小成; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 潘朝阳; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |