序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄天洋 | 20% | 10万(元) |
2 | 黄朝徽 | 80% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄天洋
|
监事 |
2 |
黄朝徽
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-15 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 黄朝徽*; 职位: 执行董事 姓名: 黄朝徽*;姓名: 沈引明; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
职位: 监事 姓名: 黄朝徽*; 职位: 执行董事 姓名: 黄朝徽*;姓名: 黄天洋; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
2 | 2019-04-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄朝徽*; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 沈引明; 出资额: *万; 百分比: **% 姓名: 顾建华; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 黄朝徽*; 百分比: **% 姓名: 黄天洋; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
3 | 2017-09-27 | 住所变更 |
嘉兴市南湖区余新镇余北大街***号
|
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤余公路南侧*号楼*楼
|
4 | 2016-07-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330402000096563 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330402589026587U
|
5 | 2014-06-23 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 黄朝徽*;姓名: 黄朝岗; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 沈引明; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 盛凤梅; 出资额: *; 出资额: **; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 黄朝徽*;姓名: 顾建华; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 沈引明; 出资额: *; 出资额: **; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |