序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州德创电子股份有限公司 | 100% | 210万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周平
|
监事 |
2 |
姚春风
|
经理 |
3 |
曹晓勤
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚春风; 姓名: 周平;企业名称: 杭州德创电子股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州盐创企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 杭州德创电子股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-11-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹晓勤*; 姓名: 姚春风;姓名: 周平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 曹晓勤*; 姓名: 姚春风;姓名: 周平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
4 | 2021-11-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:姚春风;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈婷;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张云霞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈婷;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-12-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚春风; 姓名: 周平;企业名称: 杭州德创电子股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 姚春风; 姓名: 周平;企业名称: 杭州德创电子股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州盐创企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
6 | 2020-12-28 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
7 | 2020-05-07 | 住所变更 |
浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路***号西区*幢(***-***室)
|
浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路***号西区*幢第*层西半部分厂房
|
8 | 2019-05-08 | 经营范围变更 |
电子元件、通信设备、光电传感器、仪器仪表、电力监控设备、变压器、互感器、交直流电源、电能质量检测及控制设备研****、制造;工业自动化设备研****、制造、安装、维护及保养、工业自动化系统集成;工业机器人、自动化立体仓储设备研****、制造;计算机信息系统集成、计算机软件开****、零售、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电子元件、通信设备、光电传感器、仪器仪表、电力监控设备、变压器、互感器、交直流电源、电能质量检测及控制设备研****、制造;工业自动化设备研****、制造、安装、维护及保养、工业自动化系统集成;工业机器人、自动化立体仓储设备研****、制造;计算机信息系统集成、计算机软件开****、零售、技术咨询、技术服务、技术转让;机电设备、电子产品、电力设备租赁;货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-01-18 | 法定代表人变更 |
蒋波
|
曹晓勤
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |