序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余军沅 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余友广
|
执行董事兼总经理 |
2 |
毛荣平
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 法定代表人变更 |
余军沅
|
余友广
|
2 | 2022-02-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余军沅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 汪士妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余友广*; 姓名: 毛荣平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-09-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余来旺; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 汪士妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余军沅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 汪士妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-09-10 | 法定代表人变更 |
余来旺
|
余军沅
|
5 | 2021-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余军沅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 汪士妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余来旺; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 汪士妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-05-18 | 住所变更 |
浙江省杭州市淳安县汾口镇云林村***号
|
浙江省杭州市西湖区陆板桥苏家坝**号*幢*楼***室
|
7 | 2021-05-18 | 法定代表人变更 |
余军沅
|
余来旺
|
8 | 2021-05-18 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311719
|
新邮政编码:310000
|
9 | 2019-11-22 | 经营范围变更 |
服务:网络信息技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,形象策划、品牌策划、市场营销策划,网页设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:网络信息技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,批****、零售:日用百货、家具、服饰服装、箱包、家用电器、办公文具、文体用品、家居用品、电子产品(除专控)、工艺礼品、珠宝首饰、皮革制品、鞋帽(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2019-11-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙海霞;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙海霞;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:余军沅;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:余军沅;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |