序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨益华 | 30% | 15万(元) |
2 | 杨益飞 | 70% | 35万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨益华
|
监事 |
2 |
杨益飞
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2022-05-20 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2034-07-15
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2022-05-20 | 出资比例备案 |
姓名: 杨益飞; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 杨益华; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 杨益飞; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 杨益华; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-07-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨宝田;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨宝田;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨益飞*;现财务负责人姓名:杨益飞*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-07-03 | 法定代表人变更 |
杨宝田
|
杨益飞
|
6 | 2020-07-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨益华;姓名: 杨宝田; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 杨益飞*;姓名: 杨益华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2020-07-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨益华;姓名: 杨宝田; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 杨益飞*; 姓名: 杨益华; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
8 | 2016-12-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:396653111
|
统一社会信用代码:91330109396653111T
|
9 | 2014-07-21 | 名称变更 |
企业名称: 杭州萧山楼塔镇润哲服装厂; 注册资本: 5万人民币元; 企业类型: 个体工商户; 一般经营项目: 加工:服装;零售:床上用品,服装、家纺及面料; 营业期限: 2014/7/16 至 9999/9/9; 股东: 组织机构:
|
企业名称: 杭州润哲服装有限公司; 注册资本: 50万人民币元; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 加工:服装;零售:床上用品,服装,家纺及面料***; 营业期限: 2014/7/16 至 2034/7/15; 股东: 杨益华, 5万; 杨宝田, 45万; 组织机构: 杨宝田 职务: 执行董事兼总经理; 杨益华 职务: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |