序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周德瑞 | 19.5% | 195万(元) |
2 | 李国华 | 9% | 90万(元) |
3 | 浙江云校家网络科技有限公司 | 71.5% | 715万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周德瑞
|
执行董事兼总经理 |
2 |
应燕燕
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 住所变更 |
浙江省宁波高新区新晖路***号***幢****室(洲际酒店内)
|
浙江省宁波高新区扬帆路***弄*号***室
|
2 | 2021-11-26 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李国华; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 周德瑞; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 姓名: 周德瑞; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 姓名: 李国华; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2021-11-26 | 出资方式备案 |
姓名: 周德瑞; 出资额: **万; 出资形式: 货币; 姓名: 李国华; 出资额: **万; 出资形式: 货币; 企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 知识产权;
|
姓名: 周德瑞; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 李国华; 出资额: **万; 出资形式: 货币; 企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
4 | 2021-11-26 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资日期: 2036-06-23; 姓名: 李国华; 出资日期: ; 姓名: 周德瑞; 出资日期: 2036-06-23;
|
企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资日期: 2036-06-23; 姓名: 周德瑞; 出资日期: 2036-06-23; 姓名: 李国华; 出资日期: 2036-06-23;
|
5 | 2021-10-27 | 住所变更 |
宁波高新区扬帆路***弄*号***室
|
浙江省宁波高新区新晖路***号***幢****室(洲际酒店内)
|
6 | 2021-10-27 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:315040
|
新邮政编码:315100
|
7 | 2021-10-27 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2020-07-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周德瑞*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李国华; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 王雨默; 出资额: **万; 百分比: *%; 企业名称: 宁波巨岩股权投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 周德瑞*;企业名称: 浙江云校家网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李国华; 出资额: **万; 百分比: *%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
9 | 2020-07-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郭梦倩;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴惠丰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:周德瑞*;现联络员姓名:陈洋;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2020-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周德瑞*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 王文彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周德瑞*; 姓名: 应燕燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |